国铁集团高层发生变动:钱铭任党组副书记 宋修德任副总经理
据《人民铁道》2月19日消息,2月17日下午,中国国家铁路集团有限公司召开党组会议。国铁集团总经理、党组副书记郭竹学,党组副书记钱铭,副总经理、党组成员李文新、王同军,总会计师、党组成员杨省世,驻国铁集团纪检监察组组长、党组成员姜文鹏,副总经理、党组成员徐建军(在川藏铁路公司)、宋修德出席会议。
上述消息显示,钱铭已出任国铁集团党组副书记,宋修德已出任副总经理、党组成员。
人物简历
钱铭
1985.07—1995.08铁道部上海铁路局上海分局南翔机务段见习生、内燃技术员、助理工程师、工程师、检修车间副主任
1995.08—2004.07铁道部上海铁路局机务处工程师、检修科副科长、检修科科长、副处长
2004.07—2005.03铁道部上海铁路局杭州分局副分局长
2005.03—2006.04铁道部上海铁路局办公室主任
2006.04—2008.04铁道部上海铁路局办公室(党委办公室)主任(2005.12--2006.10在清华大学工业工程系工业工程领域攻读工程硕士学位,2008.01获工程硕士学位)
2008.04—2008.10铁道部上海铁路局副局长
2008.10—2011.12铁道部上海铁路局工会主席、党委常委
2011.12—2012.03铁道部办公厅(政治部办公室)负责工作
2012.03—2013.03铁道部办公厅(政治部办公室)主任
2013.03—2016.05中国铁路总公司办公厅(党组办公室)主任
2016.05—2017.09京沪高速铁路股份有限公司董事长、党委书记
2017.09—2019.03中国铁路郑州局集团有限公司董事长、党委书记
2019.03—2019.06中国铁路总公司机辆部主任岗位工作
2019.06—2020.11中国国家铁路集团有限公司机辆部主任岗位工作
2020.11起任中国国家铁路集团有限公司副总经理、党组成员
2023.2任国铁集团党组副书记
人物简历
宋修德
宋修德,1967年出生,本科毕业于长沙铁道学院,研究生毕业于石家庄铁道学院,在北方交通大学经济管理学院获得博士学位。
曾任乌鲁木齐北站副站长、乌鲁木齐火车站站长、客运处处长、副局长、局长等职务,后调任铁道部任劳动和卫生司副司长。
2006年1月-2006年4月,任中华人民共和国铁道部劳动和卫生司司长;
2006年4月-2007年2月,任广州铁路(集团)公司党委书记、副董事长;
2007年2月-2010年4月,任昆明铁路局局长、党委副书记;
2010年4月-2011年8月,任哈尔滨铁路局局长、党委副书记;
2011年8月-2014年8月,任中铁快运股份有限公司总经理。
2014年8月-2019年12月,任成都铁路局局长、党委副书记,中国铁路成都局集团有限公司党委书记、董事长,
2020年出任中国国家铁路集团总调度长、运输部主任。
素材来源:综合自公开资料
免责声明:本网站转载的所有文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!